Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-12-23 fjernes Binavne: INTERGAIA A/S, GAIANET CONSULT A/S, GAIA WEB A/S, GAIA NET A/S, GAIA INTERNET A/S, GAIA GEN A/S, GAIA CONNECT A/S, GAIA COMMUNICATIONS A/S, GAIA ACCESS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-23 fjernes Navne: INTERGREEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyumvej 101, 7752 Snedsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-06-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-14 fjernes Revisor: LCCC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-14 fjernes Stiftere: GAIA TRUST A.m.b.A (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-14 fjernes Bestyrelse: James Thomas Ross Jackson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-14 fjernes Direktion: Carl Stephan Wik (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at beskæftige sig med konsulent- og serviceydelser indenfor datakommunikationsområdet, specielt med henblik på miljørelaterede sektorer. Aktiviteterne omfatter endvidere handel med hardware og software samt i øvrigt anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-24 tilføjes Vedtægter: 1995-10-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyumvej 101, 7752 Snedsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 tilføjes Bestyrelse: James Thomas Ross Jackson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 tilføjes Binavne: INTERGAIA A/S, GAIANET CONSULT A/S, GAIA WEB A/S, GAIA NET A/S, GAIA INTERNET A/S, GAIA GEN A/S, GAIA CONNECT A/S, GAIA COMMUNICATIONS A/S, GAIA ACCESS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 tilføjes Direktion: Carl Stephan Wik (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-06-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 tilføjes Navne: INTERGREEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 tilføjes Revisor: LCCC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 tilføjes Stiftere: GAIA TRUST A.m.b.A (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)