Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-03 fjernes Binavne: TELENOR RETAIL DANMARK A/S, TELENOR RETAIL A/S, TALKLINE A/S, SUPPLY A/S, SONOFON SUPPLY A/S, SONOFON PARTNER A/S, SONOFON BUTIKKEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikskaj 8, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-19 fjernes Bestyrelse: Peter Berg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 fjernes Bibranche: Trådløs telekommunikation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-19 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-19 fjernes Direktion: Keld Lausch (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-19 fjernes Navne: TELENOR BUTIKKEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-13 tilføjes Bestyrelse: Henrik Skov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-13 fjernes Bestyrelse: Thomas Zeihlund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion, drift, salg og markedsføring og udvikling af enhver form for mobile og faste telekommunikationstjenester, -ydelser og udstyr og anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forbindelse med bestyrelsens formand eller af 3 medlemmer af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-25 tilføjes Vedtægter: 2010-05-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-15 tilføjes Bestyrelse: Jon Erik Haug (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-15 fjernes Bestyrelse: Henrik Clausen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Clausen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 fjernes Bestyrelse: Allan Koch (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-15 tilføjes Navne: TELENOR BUTIKKEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-14 fjernes Navne: SONOFON PARTNER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2009-06-15 fjernes Binavne: TELENOR RETAIL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-12 tilføjes Bestyrelse: Thomas Zeihlund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-12 fjernes Bestyrelse: Peter Forsberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-09 tilføjes Bestyrelse: Mark Skriver Ostersen Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 fjernes Bestyrelse: Per Jahren (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2009-06-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Trådløs telekommunikation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 fjernes Bibranche: Detailhandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2009-06-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udbydere af trådløs kommunikation (offentliggjort 2007-06-25)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-09-23)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 36.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikskaj 8, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikskaj 1, 2450 København SV (offentliggjort 2005-12-21)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-01 tilføjes Bibranche: Udbydere af trådløs kommunikation (offentliggjort 2007-06-25)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikskaj 1, 2450 København SV (offentliggjort 2005-12-21)
Den 2005-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikskaj, 1780 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-19 tilføjes Bestyrelse: Roland Munkerod Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 fjernes Bestyrelse: Jens Faarup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-26 tilføjes Bestyrelse: Jens Faarup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-26 fjernes Bestyrelse: Morten Karlsen Sørby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-26 tilføjes Direktion: Keld Lausch (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-26 fjernes Direktion: Allan Koch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-18 fjernes Direktion: Steen Jespersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Direktion: Steen Jespersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Direktion: Tage Reinert (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-12 tilføjes Bestyrelse: Jan Edvard Thygesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-12 fjernes Bestyrelse: Philip Robert Wallace (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-01 tilføjes Direktion: Tage Reinert (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 fjernes Direktion: Ulrik Bülow (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-09-23)
Den 2002-10-08 tilføjes Bestyrelse: Arve Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-08 fjernes Bestyrelse: Ingvild Myhre (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-08 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 11.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-16 fjernes Direktion: Rune Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-06 tilføjes Bestyrelse: Keith Osburn Cowan (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-06 fjernes Bestyrelse: Stephen Joel Gray (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-16 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-09 tilføjes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-16 tilføjes Direktion: Jon Seidenfaden (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-16 fjernes Direktion: Tage Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-10 tilføjes Bestyrelse: Ingvild Myhre (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-10 fjernes Bestyrelse: Frits Volmer Stærk Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Direktion: Rune Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-20 tilføjes Bestyrelse: Stephen Joel Gray (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-20 fjernes Bestyrelse: Benjamin Franklin Holcomb III (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-30 fjernes Direktion: Robert Davis Shingler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-01 tilføjes Direktion: Ulrik Bülow (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-02 tilføjes Direktion: Tage Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-02 fjernes Direktion: Torben Svanberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-19 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-09 tilføjes Bestyrelse: Jørn Kildegaard Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-09 fjernes Bestyrelse: Thomas Frederik Duer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-19 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Lindegaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-13 tilføjes Bestyrelse: Thomas Frederik Duer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-13 fjernes Bestyrelse: Torben Svanberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-19 tilføjes Direktion: Torben Svanberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-19 fjernes Direktion: Henrik Bech-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Bestyrelse: Carl Johan Mørck (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-28 tilføjes Bestyrelse: Carl Johan Mørck (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-28 fjernes Bestyrelse: Tage Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-12 tilføjes Navne: SONOFON PARTNER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-11 fjernes Navne: TL MOBIL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-11-23 tilføjes Bestyrelse: Tage Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 fjernes Bestyrelse: Jens Terkel Lund-Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 tilføjes Direktion: Henrik Bech-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 fjernes Direktion: Carl Johan Mørck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 fjernes Revisor: Michael Sven Palitzsch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-30 tilføjes Navne: TL MOBIL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-09-29 fjernes Navne: A/S PSE NR. 4886 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-09-29 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-29 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-29 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikskaj, 1780 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-07-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Binavne: TELENOR RETAIL A/S, TELENOR RETAIL DANMARK A/S, TELENOR RETAIL A/S, TALKLINE A/S, SUPPLY A/S, SONOFON SUPPLY A/S, SONOFON PARTNER A/S, SONOFON BUTIKKEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 4886 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Michael Sven Palitzsch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)