Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Christian Petersen Holding ApS (CVR 44526425) | NORMAL | 26.06.2024 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Michael Kaysen Holding ApS (CVR 41286067) | NORMAL | 03.01.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
LARS HALDRUP PETERSEN HOLDING A/S (CVR 21749249) | 03.01.2022 | 26.06.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Michael Kaysen Holding ApS (CVR 41286067) | 01.07.2020 | 02.01.2022 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
LARS HALDRUP PETERSEN HOLDING A/S (CVR 21749249) | 26.05.1999 | 02.01.2022 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
BILUDLEJNING RANDERS ApS (CVR 34699208) | NORMAL | 15.07.2020 | 100,00% | 100,00% |