Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Hvidhvask | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2020-12-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2016-10-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 tilføjes Vedtægter: 2010-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Barrit Langgade 97, 7150 Barrit (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Barrit Langgade 97, 7150 Barrit (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-03 tilføjes Direktion: Irene Albrechtsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-03 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-03 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-03 fjernes Bestyrelse: Therkel Johan Albrechtsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-12 tilføjes Bestyrelse: Irene Albrechtsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-12 tilføjes Direktion: Henning Albrechtsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-12 fjernes Direktion: Therkel Johan Albrechtsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-12 tilføjes Legale ejere: HACO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-08)
Den 1999-04-12 tilføjes Reelle ejere: Henning Albrechtsen, Irene Albrechtsen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 1999-04-12 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-12 fjernes Revisor: REVISOR MAGNUS IVERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Barrit Langgade 97, 7150 Barrit (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-15 tilføjes Bestyrelse: Therkel Johan Albrechtsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 tilføjes Direktion: Therkel Johan Albrechtsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-15 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET HACO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1995-06-15 tilføjes Revisor: REVISOR MAGNUS IVERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 tilføjes Stiftere: Therkel Johan Albrechtsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)