Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1989-05-01 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET RÅDMANDSVANG, RANDERS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 14, 8900 Randers C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-17 fjernes Bestyrelse: Niels Moesgaard Ryde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-17 fjernes Direktion: Christian Rudolf Vester-Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-17 fjernes Omlægningsperiode slut: 1988-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-17 fjernes Omlægningsperiode start: 1987-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-17 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-17 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-17 fjernes Revisor: A/S AF 1/7 1991 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-26 fjernes Bestyrelse: Christian Rudolf Vester-Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalanlæg, derunder erhvervelse og bebyggelse af faste ejendomme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Vedtægter: 1988-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1988-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1987-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 14, 8900 Randers C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-29 tilføjes Bestyrelse: Christian Rudolf Vester-Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-29 tilføjes Direktion: Christian Rudolf Vester-Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-29 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET RÅDMANDSVANG, RANDERS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-29 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-29 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-29 tilføjes Revisor: A/S AF 1/7 1991 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)