Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1993-01-28 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET SKANSEBO II, RANDERS, A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 14, 8900 Randers C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-25 fjernes Bestyrelse: Christian Rudolf Vester-Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-25 fjernes Direktion: Christian Rudolf Vester-Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-25 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-25 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-25 fjernes Revisor: A/S AF 1/7 1991 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 fjernes Bestyrelse: Knud Erik Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalanlæg, derunder erhvervelse og bebyggelse af faste ejendomme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-02-28 tilføjes Vedtægter: 1980-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 14, 8900 Randers C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-12-20 tilføjes Bestyrelse: Knud Erik Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-12-20 tilføjes Direktion: Christian Rudolf Vester-Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-12-20 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET SKANSEBO II, RANDERS, A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-12-20 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-12-20 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-12-20 tilføjes Revisor: A/S AF 1/7 1991 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)