Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Sehested Torntoft | 19.06.1995 | 26.07.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Linnebjerg Loop | 08.04.1998 | 18.11.1998 | bestyrelse |
Peter Lindebæk Schmidt | 08.04.1998 | 18.11.1998 | formand |
John Larsen | 25.10.1995 | 08.04.1998 | formand |
Søren Sehested Torntoft | 19.06.1995 | 18.11.1998 | bestyrelse |
Jens Bering Petersen | 19.06.1995 | 08.04.1998 | bestyrelse |
Sara Elisabeth Sehested Andersen | 19.06.1995 | 25.10.1995 | formand |