Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-04-22 fjernes Binavne: PROFESSIONEL SELECTION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Plougs Vej 39, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-20 fjernes Bestyrelse: Jette Odsgaard Aagaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-20 fjernes Direktion: Finn Aagaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-20 fjernes Hovedbranche: Anden personaleformidling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-20 fjernes Navne: PROFESSIONEL MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-20 fjernes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-20 fjernes Stiftere: Jette Odsgaard Aagaard, Finn Aagaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden personaleformidling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Plougs Vej 39, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Plougs Vej 39, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kursus- og konsulentvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed samt virksomhedsrådgivning i forbindelse med personalerekruttering og ansættelser. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Navne: PROFESSIONEL MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Vedtægter: 2006-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 fjernes Binavne: PROFESSIONEL MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-30 fjernes Navne: PROFESSIONEL SEARCH A/S (offentliggjort 2005-04-01)
Den 2006-04-07 fjernes Bestyrelse: Jesper Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-07 tilføjes Bestyrelse: Poul Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-15 tilføjes Navne: PROFESSIONEL SEARCH A/S (offentliggjort 2005-04-01)
Den 2005-03-14 fjernes Navne: PROFESSIONEL MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-15 fjernes Binavne: PROFESSIONEL SEARCH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-06 tilføjes Bestyrelse: Jesper Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-06 fjernes Bestyrelse: Michael Steen Frahm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-09 tilføjes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-09 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-03 fjernes Binavne: PROFESSIONEL SELECTION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-02 fjernes Binavne: PROFFESIONEL SELECTION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-23 tilføjes Bestyrelse: Michael Steen Frahm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-23 fjernes Bestyrelse: Steen Alexander (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-21 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-21 fjernes Revisor: RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-07 tilføjes Bestyrelse: Steen Alexander (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-07 fjernes Bestyrelse: Torben Aagaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-22 fjernes Direktion: Jette Odsgaard Aagaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Plougs Vej 39, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-15 tilføjes Bestyrelse: Torben Aagaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 tilføjes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-15 tilføjes Binavne: PROFFESIONEL SELECTION A/S, PROFESSIONEL SELECTION A/S, PROFESSIONEL SEARCH A/S, PROFESSIONEL MANAGEMENT A/S, PROFESSIONEL SELECTION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 tilføjes Direktion: Jette Odsgaard Aagaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 tilføjes Hovedbranche: Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-15 tilføjes Navne: PROFESSIONEL MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 tilføjes Revisor: RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 tilføjes Stiftere: Jette Odsgaard Aagaard, Finn Aagaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)