Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Elisabeth Gram Christensen | 03.01.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Bach | 16.11.2012 | 03.01.2022 | direktør |
Ole Kihlstrøm Petersen | 11.05.1995 | 16.11.2012 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anneke van der Sanden | 20.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Elisabeth Gram Christensen | 03.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hizkia van Kralingen | 03.01.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Cornelis Frederik Willem Ekelmans | 03.01.2022 | 20.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ellen Thøgersen Bach | 20.11.2017 | 03.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Niels Bach | 16.11.2012 | 03.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bo Tornøe Nørholm | 16.11.2012 | 03.01.2022 | formand |
Hans Christian Reinholdt | 10.08.2009 | 16.11.2012 | bestyrelsesmedlem |
Poul Gemzøe-Enemark | 04.10.2006 | 10.08.2009 | bestyrelsesmedlem |
Lars Christensen | 25.09.2002 | 16.11.2012 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Dirch de Krak | 31.05.1999 | 16.11.2012 | bestyrelsesmedlem |
Steen Høyer Pettersson | 31.05.1999 | 25.09.2002 | bestyrelsesmedlem |
Ole Kihlstrøm Petersen | 11.05.1995 | 20.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Karen Birgit Gurli Windum | 11.05.1995 | 31.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Peter Windum | 11.05.1995 | 31.05.1999 | bestyrelsesmedlem |