Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Energivej 2, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-09 fjernes Navne: DOALCO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-09 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-30 fjernes Bestyrelse: Dan Kurt Hall Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-30 fjernes Direktion: Dan Kurt Hall Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-28 fjernes Hovedbranche: Stearinlysfabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 2, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 5, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-30 fjernes Bestyrelse: Leif Haxbøl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 fjernes Direktion: Leif Haxbøl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-09-21 fjernes Revisor: HAJAMO INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation og anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-10 tilføjes Vedtægter: 1994-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 5, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-06-16 tilføjes Bestyrelse: Leif Haxbøl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-16 tilføjes Direktion: Leif Haxbøl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-16 tilføjes Hovedbranche: Stearinlysfabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-06-16 tilføjes Navne: DOALCO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-06-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-16 tilføjes Revisor: HAJAMO INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)