Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Legale ejere | Direktion | Revisor | Dekret | ||||
xbrl | Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: AKTIESELSKABET X-OPHAN. (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-14 sletter virksomheden Ejerskaber: AKTIESELSKABET X-OPHAN. (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Jegstrupvej 40, 8361 Hasselager (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 fjernes Hovedbranche: Prepress- og premedia-arbejde (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 fjernes Navne: FIRMA FREMTIDEN ApS (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 fjernes Omlægningsperiode slut: 2000-04-30 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 fjernes Omlægningsperiode start: 2000-01-01 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 fjernes Stiftere: Flemming Pannerup (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2021-09-19 fjernes Legale ejere: PANNERUP HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jegstrupvej 40, 8361 Hasselager (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2021-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Jegstrupvej 40, 8361 Hasselager (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2021-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-08 fjernes Direktion: Lisbeth Villesen Kristensen (direktør) (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-08 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-10 Statstidende Dekret
Den 2020-09-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-14 tilføjes Direktion: Lisbeth Villesen Kristensen (direktør) (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2019-10-14 tilføjes Legale ejere: PANNERUP HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2019-10-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-29 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2019-04-29 fjernes Revisor: TJEK Revision & Rådgivning Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-03-13 fjernes Direktion: Flemming Pannerup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-13 fjernes Reelle ejere: Flemming Pannerup (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2018-10-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-07 tilføjes Revisor: TJEK Revision & Rådgivning Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2015-04-07 fjernes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-05-09)
Den 2014-06-19 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-05-09)
Den 2014-06-19 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er grafisk virksomhed samt enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2012-06-13 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2012-06-13 tilføjes Vedtægter: 2012-06-13 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2012-06-13 fjernes Bestyrelse: Erich Ahrenfeldt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-12 fjernes Bestyrelse: Flemming Pannerup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-02 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Prepress- og premedia-arbejde (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Prepress-arbejde (offentliggjort 2003-01-10)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Prepress-arbejde (offentliggjort 2003-01-10)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Reproduktionsanstalter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 tilføjes Reelle ejere: Flemming Pannerup (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2000-01-20 tilføjes Bestyrelse: Ole Pannerup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-01-20 fjernes Bestyrelse: Ivan Jørn Sindbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-04-30 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2000-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-01-01 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 1997-05-31 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-31 fjernes Revisor: LL-Å AF 30.06.1997 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 670.000,00 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 1995-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-14)
Den 1995-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jegstrupvej 40, 8361 Hasselager (offentliggjort 2021-03-02)
Den 1995-04-18 tilføjes Bestyrelse: Ivan Jørn Sindbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-04-18 tilføjes Direktion: Flemming Pannerup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 1995-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 1995-04-18 tilføjes Hovedbranche: Reproduktionsanstalter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-18 tilføjes Navne: FIRMA FREMTIDEN ApS (offentliggjort 2022-07-14)
Den 1995-04-18 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 1995-04-18 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 1995-04-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-14)
Den 1995-04-18 tilføjes Revisor: LL-Å AF 30.06.1997 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-18 tilføjes Stiftere: Flemming Pannerup (offentliggjort 2022-07-14)
Den 1995-04-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 1995-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-11)