Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Schiøttz Hansen | 13.02.2002 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dorthe Nielsen | 01.07.1997 | 13.02.2002 | direktør |
Bjarne Kusk | 04.04.1956 | 01.07.1997 | direktør |
Kirsten Qvist | 04.04.1956 | 28.06.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tina Kirsten Andersen | 14.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jan Mølskov | 09.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jens Peter Noren Andersen | 28.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Christian Heiberg Jacobsen | 28.05.2014 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Maja Kølle Hermansen | 26.04.2016 | 14.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Ali El Khattouti | 19.05.2015 | 26.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Cynthia Weiling | 28.05.2014 | 22.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Dennis Ørskov | 28.05.2014 | 26.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Frimann Jepsen | 20.04.2011 | 28.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jan Knudsen | 20.04.2011 | 28.05.2014 | formand |
Svend Aage Jensen | 20.04.2011 | 28.05.2012 | suppleant |
Lena Hesselbech Flindt | 18.11.2003 | 20.04.2011 | suppleant |
Per Sørensen | 09.05.2003 | 28.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Øfjord Rasmussen | 09.05.2003 | 20.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Lena Hesselbech Flindt | 09.05.2003 | 18.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
Svend Aage Jensen | 13.02.2002 | 20.04.2011 | formand |
Christian Heiberg Jacobsen | 13.02.2002 | 09.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Kim Schiøttz Hansen | 13.02.2002 | 09.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jens Junker Eriksen | 13.02.2002 | 09.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Svend Gotfred Bjørneboe | 13.02.2002 | 09.05.2003 | suppleant |
Svend Gotfred Bjørneboe | 13.02.2002 | 13.02.2002 | næstformand |
Jens Junker Eriksen | 28.05.2001 | 13.02.2002 | suppleant |
Per Schrøder | 28.05.1999 | 09.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jens Christian Bech | 07.10.1997 | 29.05.2000 | suppleant |
Charlotte Skov Bak Alberti | 07.10.1997 | 28.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Svend Gotfred Bjørneboe | 01.07.1997 | 01.07.1997 | suppleant |
Dorthe Nielsen | 05.12.1996 | 13.02.2002 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Madsen | 05.12.1996 | 13.02.2002 | formand |
Søren Henriksen | 05.12.1996 | 07.10.1997 | bestyrelsesmedlem |
Helle Kirstine Hagh | 05.12.1996 | 01.07.1997 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Brandt Petersen | 04.04.1956 | 05.03.1997 | bestyrelsesmedlem |
Peter Jakobsen | 04.04.1956 | 05.03.1997 | bestyrelsesmedlem |
Karin Margrethe Jørgensen | 04.04.1956 | 05.03.1997 | bestyrelsesmedlem |
Jan Nielsen | 04.04.1956 | 05.03.1997 | suppleant |
Jesper Toft Henriksen | 04.04.1956 | 05.12.1996 | suppleant |
Svend Erik Dahl Pedersen | 04.04.1956 | 11.11.1996 | formand |
Thomas Michael Larsen | 04.04.1956 | 21.09.1992 | bestyrelsesmedlem |
Anni Kofoed | 04.04.1956 | 21.09.1992 | suppleant |
Anette Hammeken | 04.04.1956 | 28.06.1990 | bestyrelsesmedlem |
Svend Gotfred Bjørneboe | 04.04.1956 | 28.06.1990 | bestyrelsesmedlem |
Preben Würtz | 04.04.1956 | 28.06.1990 | formand |
Karin Margrethe Jørgensen | 04.04.1956 | 28.06.1990 | suppleant |
Bent Erik Jørgensen | 04.04.1956 | 12.08.1988 | bestyrelsesmedlem |
Svend Erik Dahl Pedersen | 04.04.1956 | 12.08.1988 | bestyrelsesmedlem |
Peter Jakobsen | 04.04.1956 | 12.08.1988 | suppleant |