Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-08 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-07 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 130, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-08 fjernes Direktion: Michael Laudrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-08 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-08 fjernes Interessenter: Thylander Gruppen Holding A/S, ML ANLÆGSINVEST ApS (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2005-12-08 fjernes Navne: PILESTRÆDE 48 I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-08 fjernes Revisor: STRYHN & HARDER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-14 tilføjes Revisor: STRYHN & HARDER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-14 fjernes Revisor: REVIPRO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-07-01 tilføjes Direktion: Michael Laudrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er handel og industri samt erhvervsmæssig ejendomsudlejning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Interessenter: Thylander Gruppen Holding A/S, ML ANLÆGSINVEST ApS (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-07-01 tilføjes Revisor: REVIPRO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af interessenterne i fællesskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Vedtægter: 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 130, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-02 tilføjes Navne: PILESTRÆDE 48 I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)