Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivænget 19, 3320 Skævinge (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivænget 19, 3320 Skævinge (offentliggjort 2022-08-11)
Den 1995-05-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: C.G.B. ELOXERING ApS. (offentliggjort 2015-05-20)
Den 1995-05-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET C.G.B.NR. 19 ApS. (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-05-31 fjernes Revisor: NORDKYST REVISION GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-05-17 tilføjes Revisor: NORDKYST REVISION GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-05-17 fjernes Revisor: NKR ApS (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2015-04-13 tilføjes Revisor: NKR ApS (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2015-04-13 fjernes Revisor: Nordkyst Revision I/S (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2011-03-15 tilføjes Revisor: Nordkyst Revision I/S (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2011-03-15 fjernes Revisor: Nordkyst Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivænget 19, 3320 Skævinge (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivænget 19, 3320 Skævinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-20 tilføjes Revisor: Nordkyst Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-20 fjernes Revisor: Ove Gert Ward Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, produktions- og investeringsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed, såvel direkte som indirekte, herunder gennem investering i andre selskaber med samme eller lignende formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-04 tilføjes Vedtægter: 1997-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivænget 19, 3320 Skævinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-05-17 tilføjes Direktion: Claus Gregers Bjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-05-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-05-17 tilføjes Legale ejere: Claus Gregers Bjerg (offentliggjort 2015-05-20)
Den 1995-05-17 tilføjes Navne: C.G.B. HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-05-17 tilføjes Reelle ejere: Claus Gregers Bjerg (offentliggjort 2017-10-11)
Den 1995-05-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-01)
Den 1995-05-17 tilføjes Revisor: Ove Gert Ward Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-17 tilføjes Stiftere: Claus Gregers Bjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)