Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Erhardt Hansen | 01.09.2008 | 17.04.2012 | adm. dir |
Erik Bæk Thygesen | 18.04.1995 | 24.05.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Christian Hansen Lund | 12.05.2011 | 17.04.2012 | bestyrelse |
Leon Wagtmann Pedersen | 12.05.2011 | 17.04.2012 | formand |
Michael Aaby Bjælkerup Larsen | 17.05.2010 | 12.05.2011 | formand |
Harry Hansen | 17.05.2010 | 12.05.2011 | næstformand |
Jørgen Erhardt Hansen | 16.04.2007 | 17.04.2012 | bestyrelse |
Hans Martin Dahl Andersen | 16.04.2007 | 01.10.2008 | bestyrelse |
Lise Lotte Pedersen | 29.03.2006 | 16.04.2007 | bestyrelse |
Jens Christian Jakobsen Møller | 29.03.2006 | 16.04.2007 | bestyrelse |
Søren Egon Agerskov | 20.06.2002 | 29.03.2006 | bestyrelse |
Svend Otto Mau | 24.03.1999 | 16.04.2007 | bestyrelse |
Lykke Kalludan Hansen | 26.03.1997 | 29.03.2006 | bestyrelse |
Knud Erik Jørgensen | 18.04.1995 | 17.05.2010 | næstformand |
Kurt Nielsen | 18.04.1995 | 07.06.2007 | formand |
Kurt Dion Eriksen | 18.04.1995 | 29.03.2006 | suppleant |
Vagn Dyrby | 18.04.1995 | 29.03.2006 | suppleant |
Henning Frede Larsen | 18.04.1995 | 20.06.2002 | bestyrelse |
Harry Thorup | 18.04.1995 | 24.03.1999 | næstformand |
Poul-Erik Iversen | 18.04.1995 | 26.03.1997 | bestyrelse |