Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Tangevej 22, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-21 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-21 fjernes Navne: BING ApS (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 2004-09-30 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-21 fjernes Omlægningsperiode start: 2004-01-01 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-21 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-21 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-21 fjernes Stiftere: Jens Andersen (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 fjernes Direktion: Jens Andersen (direktion) (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2012-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at foretage formueforvaltning (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2012-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion. (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2012-11-28 tilføjes Vedtægter: 2012-11-28 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-07-26)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tangevej 22, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tangevej 22, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2004-09-30 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2004-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2004-01-01 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2003-05-30 fjernes Revisor: Poul Erik Sundstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-07-26)
Den 2003-05-05 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-06 tilføjes Navne: BING ApS (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2003-05-05 fjernes Navne: BJERRINGBRO INGENIØRKONTOR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-12 fjernes Kontaktoplysninger: bika@inet.uni2.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: bika@inet.uni2.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 1995-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-11)
Den 1995-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tangevej 22, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-05-09 tilføjes Direktion: Jens Andersen (direktion) (offentliggjort 2016-04-20)
Den 1995-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 1995-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 1995-05-09 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-05-09 tilføjes Navne: BJERRINGBRO INGENIØRKONTOR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-05-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 1995-05-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 1995-05-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-11)
Den 1995-05-09 tilføjes Revisor: Poul Erik Sundstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-09 tilføjes Stiftere: Jens Andersen (offentliggjort 2016-07-11)
Den 1995-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 1995-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-20)