Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2018-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 9, 1101 København K (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-03-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-03-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-05-01 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-03-06 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-03-06 fjernes Kontaktoplysninger: info@peterlinck.dk (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-03-06 fjernes Navne: QUEST EJENDOMME A/S (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-03-06 fjernes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-03-06 fjernes Omlægningsperiode start: 2006-07-01 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-03-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-03-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-03-06 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-03-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2010-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2010-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Bestyrelse: Peter Linck (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Direktion: Peter Linck (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 9, 1101 København K (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2009-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 237, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2008-02-28)
Den 2009-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i ejendomme, pantebreve og andre værdipapirer samt andet hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2009-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2009-02-26 tilføjes Vedtægter: 2009-02-26 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2008-11-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@peterlinck.dk (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2008-05-20 tilføjes Bestyrelse: Camilla Schultz Eldevig (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-20 fjernes Bestyrelse: Morten Jerichau (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Navne: QUEST EJENDOMME A/S (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2008-03-31 fjernes Navne: A/S PSE NR. 4864 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 237, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2008-02-28)
Den 2008-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nicolai Eigtveds Gade 36, st., 1402 København K (offentliggjort 2007-03-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nicolai Eigtveds Gade 36, st., 1402 København K (offentliggjort 2007-03-07)
Den 2007-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Klamsagervej 35, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2001-06-29)
Den 2007-03-07 tilføjes Bestyrelse: Morten Jerichau (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-07 fjernes Bestyrelse: Jørn Edlun Borch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-07 tilføjes Direktion: Peter Linck (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-07 fjernes Direktion: Jørn Edlun Borch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-07 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2007-03-07 fjernes Revisor: Rath & Knudsen Statsautoriserede revisorer interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2006-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-07-01 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-07 tilføjes Revisor: Rath & Knudsen Statsautoriserede revisorer interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-07 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-22 tilføjes Bestyrelse: Kurt Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-22 fjernes Bestyrelse: Arne Kielberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klamsagervej 35, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2001-06-29)
Den 2001-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinrosevej 9, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-29 fjernes Bestyrelse: Ole Christian Vad (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-11 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-02-01 tilføjes Direktion: Jørn Edlun Borch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-01 fjernes Direktion: Ole Christian Vad (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-03 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB AF 15/1 1996 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-29 tilføjes Bestyrelse: Arne Kielberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-03 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-03 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-03 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-29 tilføjes Bestyrelse: Ole Christian Vad (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-29 tilføjes Direktion: Ole Christian Vad (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 1995-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-25)
Den 1995-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinrosevej 9, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-05-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 1995-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-05-01 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 1995-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-05-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 4864 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 1995-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 1995-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB AF 15/1 1996 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2018-06-25)
Den 1995-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 1995-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)