Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-05-04 fjernes Navne: DANISH NATIONAL GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Dantes Plads 3, 1556 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-24 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-05 fjernes Direktion: Hossam Eldin Abdel Motaleb Ahmed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-23 fjernes Direktion: Arne Munch Lendal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-23 fjernes Revisor: EC v/ Henrik Sattrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-31 tilføjes Navne: DANISH NATIONAL GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-30 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3010 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-30 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-30 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-28 tilføjes Vedtægter: 1995-08-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dantes Plads 3, 1556 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3010 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, EC v/ Henrik Sattrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)