Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-09-15 fjernes Navne: EUROPA RENGØRING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødovrevej 155, 1., 2610 Rødovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-11 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 fjernes Direktion: Peter Lundager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-20 fjernes Revisor: Peter Lauring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-17 tilføjes Navne: EUROPA RENGØRING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-16 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2997 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-16 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-16 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive servicevirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-10 tilføjes Vedtægter: 1995-08-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovrevej 155, 1., 2610 Rødovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2997 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Peter Lauring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)