Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2014-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2014-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2014-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Jonstruphøj 5, 3500 Værløse (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2014-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2014-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-03-07 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2014-05-06 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2014-05-06 fjernes Navne: COMPLAN ApS (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2014-05-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2014-05-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2014-05-06 fjernes Stiftere: Tine Fisker Hansen (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2014-05-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2013-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2013-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-29 fjernes Direktion: Carl-Johan Ravnholt Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 fjernes Revisor: Arne Peter Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-03-24)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jonstruphøj 5, 3500 Værløse (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jonstruphøj 5, 3500 Værløse (offentliggjort 2004-06-15)
Den 2005-02-18 fjernes Direktion: Tine Fisker Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jonstruphøj 5, 3500 Værløse (offentliggjort 2004-06-15)
Den 2004-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Tinghøjvej 46, 4. mfh3., 2860 Søborg (offentliggjort 2000-07-28)
Den 2004-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive og administrere handels- og servicevirksomhed samt investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2004-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2004-06-15 tilføjes Vedtægter: 2004-06-15 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2004-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-03-24)
Den 2004-02-29 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2004-03-24)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2004-03-24)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2000-10-10)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-10 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2000-10-10)
Den 2000-10-09 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinghøjvej 46, 4. mfh3., 2860 Søborg (offentliggjort 2000-07-28)
Den 2000-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl.Holtevej 62, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 1995-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-31)
Den 1995-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl.Holtevej 62, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-03-07 tilføjes Direktion: Tine Fisker Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 1995-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-03-07 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 1995-03-07 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-03-07 tilføjes Navne: COMPLAN ApS (offentliggjort 2024-07-31)
Den 1995-03-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 1995-03-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 1995-03-07 tilføjes Revisor: Arne Peter Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 tilføjes Stiftere: Tine Fisker Hansen (offentliggjort 2024-07-31)
Den 1995-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 1995-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)