Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabets formål er at drive ingeniør- og entreprenørvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående aktivitet og at besidde aktier i andre selskaber indenfor murer- og entreprenørbranchen og hertil knyttede brancher samt finansiering | 04.08.1993 | 10.07.2007 |
Virksomheden har ikke ændret Formål i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
OPLØST EFTER KONKURS | 10.07.2007 | 10.07.2007 |
UNDER KONKURS | 20.12.1994 | 09.07.2007 |
NORMAL | 14.12.1979 | 19.12.1994 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Udlejning af entreprenørmateriel (713200) | 01.01.2000 | 10.07.2007 |
Udlejning af entreprenørmateriel (713200) | 14.12.1979 | 31.12.1999 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Revisionsfirmaet Buch-Sørensen | 14.12.1979 | 10.07.2007 |
Virksomheden har ikke ændret Revisor i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
60 | 14.12.1979 | 10.07.2007 |
Virksomheden har ikke ændret Form i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
AKTIESELSKABET AF 12.12.1979 | 13.10.1992 | 10.07.2007 |
LYNGBY OG VIDEBÆK A/S | 14.12.1979 | 12.10.1992 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør, af formanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse | 04.08.1993 | 10.07.2007 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin levetid. |