Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Bagge | 29.03.2010 | 02.06.2023 | adm. dir |
Søren Vincens Ejlsborg | 19.04.1995 | 29.03.2010 | direktør |
Peter Hageman Christensen | 19.04.1995 | 06.05.1996 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Orbán | 05.12.2022 | 02.06.2023 | formand |
Thomas Bagge | 29.03.2010 | 02.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Heino Jørgensen | 29.03.2010 | 02.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Martin Lautrup | 29.03.2010 | 05.12.2022 | formand |
Søren Vincens Ejlsborg | 19.04.1995 | 29.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Inger Margrethe Ejlsborg | 19.04.1995 | 29.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Ejlsborg | 19.04.1995 | 29.03.2010 | formand |