Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Bjørn Thomsen | 22.06.1998 | 05.10.2004 | direktion |
Terje Martin Andersen | 01.04.1995 | 22.06.1998 | direktion |
Børge Juul Christensen | 01.04.1995 | 16.06.1997 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.04.1995 | 20.11.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Aksel Groth | 28.04.2000 | 05.10.2004 | bestyrelse |
Ragnar Kaland | 22.06.1998 | 28.04.2000 | bestyrelse |
Anna Lise Ulla | 16.06.1997 | 05.10.2004 | bestyrelse |
Niels Bjørn Thomsen | 01.04.1995 | 05.10.2004 | bestyrelse |
Ivar Emil Wartdal | 01.04.1995 | 05.10.2004 | formand |
Terje Martin Andersen | 01.04.1995 | 22.06.1998 | bestyrelse |
Børge Juul Christensen | 01.04.1995 | 16.06.1997 | bestyrelse |
Birgith Riis Kongsvad | 01.04.1995 | 31.07.1996 | bestyrelse |
Preben Bang Henriksen | 01.04.1995 | 20.11.1995 | bestyrelse |
Lone Mai Henriksen | 01.04.1995 | 20.11.1995 | bestyrelse |
Mogens Gaardboe Bertelsen | 01.04.1995 | 20.11.1995 | formand |