Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Anny Lund | 26.04.1995 | |
Heinrich Brunbjerg Christensen | 26.04.1995 | |
Toke Carlsen | 26.04.1995 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Toke Carlsen | 26.04.1995 | 22.06.1999 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Træfolk ApS (CVR 39089092) | NORMAL | 16.11.2017 | 01.01.2020 | 25,00-33,32% | 66,67-89,99% |