Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Bruun Andersen | 04.09.2008 | 06.11.2010 | bestyrelse |
Frank Bruun Andersen | 04.09.2008 | 04.09.2008 | suppleant |
Jørgen Kristensen | 24.02.2007 | 06.11.2010 | bestyrelse |
John Guido Gierlevsen | 24.02.2007 | 06.11.2010 | suppleant |
Bjarne Pauli Isaksen | 06.03.2006 | 06.11.2010 | bestyrelse |
Henning Lilleøre | 06.03.2006 | 06.11.2010 | næstformand |
Karl Frost | 27.01.2005 | 06.11.2010 | bestyrelse |
Marinus Bech Jensen | 06.02.1999 | 04.09.2008 | bestyrelse |
Mogens Broe | 01.02.1997 | 27.01.2005 | bestyrelse |
Niels Ole Bro | 01.01.1997 | 09.02.2002 | bestyrelse |
Leif Knak | 02.10.2024 | 06.11.2010 | bestyrelse |
Søren Broe Langer | 02.10.2024 | 06.11.2010 | formand |
Kurt Søndergaard Madsen | 02.10.2024 | 24.02.2007 | bestyrelse |
Jens Klitgaard | 02.10.2024 | 06.02.1999 | bestyrelse |
Helge Lyng Pedersen | 02.10.2024 | 01.02.1997 | næstformand |
Tonny Hansen | 02.10.2024 | 01.01.1997 | bestyrelse |
Poul Jakobsen | 02.10.2024 | 25.03.1994 | bestyrelse |
Niels Bro | 02.10.2024 | 25.03.1994 | formand |
Jens Peter Josefsen | 02.10.2024 | 28.06.1993 | bestyrelse |
Karl Christian Broe | 02.10.2024 | 28.06.1993 | bestyrelse |