Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jon Seidenfaden | 16.10.2000 | 30.04.2001 | direktion |
Tage Reinert | 31.03.2000 | 30.04.2001 | direktion |
Allan Koch | 31.03.2000 | 30.04.2001 | direktion |
Rune Sørensen | 31.03.2000 | 30.04.2001 | direktion |
Ulrik Bülow | 01.06.1998 | 30.04.2001 | direktion |
Tage Rasmussen | 02.02.1998 | 16.10.2000 | direktion |
Torben Svanberg | 13.02.1997 | 02.02.1998 | adm. dir |
Niels Jesper Jespersen Jensen | 06.06.1995 | 19.02.1997 | direktion |
Tage Rasmussen | 06.06.1995 | 19.02.1997 | direktion |
Torben Svanberg | 06.06.1995 | 13.02.1997 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.04.1995 | 06.06.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ingvild Myhre | 10.08.2000 | 30.04.2001 | bestyrelse |
Morten Karlsen Sørby | 10.08.2000 | 30.04.2001 | bestyrelse |
Stephen Joel Gray | 20.05.1999 | 30.04.2001 | bestyrelse |
Jørn Kildegaard Andersen | 09.10.1997 | 10.08.2000 | bestyrelse |
Benjamin Franklin Holcomb III | 13.02.1997 | 20.05.1999 | bestyrelse |
Philip Robert Wallace | 18.11.1996 | 30.04.2001 | bestyrelse |
Jørgen Lindegaard | 29.08.1996 | 30.04.2001 | formand |
Frits Volmer Stærk Larsen | 06.06.1995 | 10.08.2000 | bestyrelse |
Thomas Frederik Duer | 06.06.1995 | 09.10.1997 | bestyrelse |
Joaquin Ramon Carbonell | 06.06.1995 | 13.02.1997 | bestyrelse |
Torben Svanberg | 06.06.1995 | 18.11.1996 | bestyrelse |
Robert Davis Shingler | 06.06.1995 | 18.11.1996 | bestyrelse |
Axel Lejrskov | 06.06.1995 | 29.08.1996 | bestyrelse |
Mats-Ingmar Ljunggren | 06.06.1995 | 24.11.1995 | bestyrelse |
Jan Ulf Sigvard Johansson | 01.04.1995 | 18.11.1996 | bestyrelse |
Hans Christian Galst | 01.04.1995 | 06.06.1995 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.04.1995 | 06.06.1995 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.04.1995 | 06.06.1995 | formand |