Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-12-19 fjernes Navne: ÆGIR SHIPPING V A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 100, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-17 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 fjernes Bestyrelse: Claus Thomas Jespersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 fjernes Direktion: Claus Thomas Jespersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-20 tilføjes Bestyrelse: Jan Kauffmann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-20 fjernes Bestyrelse: Anne Marie Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-17 tilføjes Bestyrelse: Svend Tøttrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-17 fjernes Bestyrelse: Connie Leth (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-11 tilføjes Navne: ÆGIR SHIPPING V A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-10 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 1739 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-10 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-10 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-10 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og besidde skibet m.t. "Randi Terkol" (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-03 tilføjes Vedtægter: 1995-08-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 100, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 1739 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)