Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Priesum | 23.05.2002 | 18.05.2020 | adm. dir |
Thomas Deibjerg | 23.05.2002 | 08.05.2008 | direktion |
Urs Esge Kent | 02.08.1995 | 02.09.1996 | direktion |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.04.1995 | 02.08.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karin Weber Priesum | 26.01.2010 | 18.05.2020 | bestyrelse |
Gitte Løvgren Larsen | 08.05.2008 | 25.01.2010 | bestyrelse |
Preben Olsen | 28.09.2006 | 30.11.2009 | bestyrelse |
Erik Nørregård Strand | 15.10.2002 | 30.06.2006 | bestyrelse |
Jan Grubak Nielsen | 23.05.2002 | 25.01.2010 | formand |
Claus Rosenfeldt | 25.10.2001 | 08.03.2002 | bestyrelse |
Per Ib Agger-Nielsen | 25.10.2001 | 08.03.2002 | bestyrelse |
Jan Grubak Nielsen | 27.08.1998 | 25.10.2001 | bestyrelse |
Thomas Deibjerg | 06.01.1998 | 08.05.2008 | bestyrelse |
Kim Priesum | 01.03.1996 | 18.05.2020 | bestyrelse |
Bo Løffgreen Christoffersen | 01.03.1996 | 06.01.1998 | bestyrelse |
Urs Esge Kent | 02.08.1995 | 25.10.2001 | bestyrelse |
Jannik Bo Schäffer | 02.08.1995 | 27.08.1998 | bestyrelse |
Jens Erik Bruun | 02.08.1995 | 01.03.1996 | bestyrelse |
Peer Bjørn Borup | 02.08.1995 | 01.03.1996 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.04.1995 | 02.08.1995 | bestyrelse |