Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sletvej 35, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-31 fjernes Direktion: Ivar Rasmus Dannemand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 fjernes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-31 fjernes Navne: 2005 TRADING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 fjernes Revisor: RR Revision v/Benny Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 fjernes Stiftere: Ivar Rasmus Dannemand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-09 tilføjes Revisor: RR Revision v/Benny Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-24 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VINTHER LARSEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transport- og speditionsvirksomhed samt dermed tilknyttet/beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 tilføjes Navne: 2005 TRADING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-20 fjernes Navne: DANNEMAND TRADING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 tilføjes Vedtægter: 2005-04-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-16 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VINTHER LARSEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-16 fjernes Revisor: John Linder Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-04-07 fjernes Bestyrelse: Bjørn Nygård Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-07 fjernes Direktion: Folke Erling Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 220.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sletvej 35, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-10 tilføjes Bestyrelse: Bjørn Nygård Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-10 tilføjes Direktion: Folke Erling Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-10 tilføjes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-10 tilføjes Navne: DANNEMAND TRADING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-10 tilføjes Revisor: John Linder Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-10 tilføjes Stiftere: Ivar Rasmus Dannemand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)