Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 7, 1610 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-12 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2006-04-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-12 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-12 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4146 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-12 fjernes Revisor: MICHAEL RYDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-12 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 fjernes Direktion: Ilse Berit Anne-Marie Lauridsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 7, 1610 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Trommesalen 5, 1614 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-08 tilføjes Kontaktoplysninger: nightclubs@lauridsen.mail.dk (offentliggjort 2010-03-08)
Den 2010-03-08 fjernes Kontaktoplysninger: nightclubs@lauridsen.mail.dk (offentliggjort 2010-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-04 tilføjes Revisor: MICHAEL RYDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-04 fjernes Revisor: FRANK MØLLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-12 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2006-04-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, og andet dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Vedtægter: 2006-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-02-26 tilføjes Revisor: FRANK MØLLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-26 fjernes Revisor: MARNA MØLLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-15 tilføjes Revisor: MARNA MØLLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 fjernes Revisor: MARNA MØLLER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-03 tilføjes Direktion: Ilse Berit Anne-Marie Lauridsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-03 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-03 tilføjes Revisor: MARNA MØLLER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-03 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trommesalen 5, 1614 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4146 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)