Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-08-05 fjernes Navne: DARIO GROUP ODENSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bülowsvej 3, 1870 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-23 fjernes Direktion: Peter René Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-23 fjernes Revisor: CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-23 fjernes Stiftere: DARIO ENTERTAINMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-09 tilføjes Revisor: CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-09 fjernes Revisor: AUNDRUP INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bülowsvej 3, 1870 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Direktion: Peter René Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive detailhandel med grammofonplader, bånd, cd er, elektronik og andre tilknyttede varer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Navne: DARIO GROUP ODENSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Revisor: AUNDRUP INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Stiftere: DARIO ENTERTAINMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Vedtægter: 1995-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)