Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-01-24 fjernes Binavne: PRESSENS VIRKSOMHEDSREGISTER A/S, NYHEDSOVERSIGTEN A/S, FINANS-INFORMATION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 40, 1620 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-17 fjernes Bestyrelse: Jacob Peder Meibom (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-17 fjernes Direktion: Jacob Peder Meibom (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-17 fjernes Navne: PVR INFORMATION A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-01-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-17 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-17 fjernes Stiftere: Jacob Peder Meibom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 tilføjes Binavne: PRESSENS VIRKSOMHEDSREGISTER A/S, NYHEDSOVERSIGTEN A/S, FINANS-INFORMATION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Navne: PVR INFORMATION A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-30 fjernes Navne: PRESSENS VIRKSOMHEDSREGISTER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive trykt såvel som elektronisk udgivervirksomhed, administration samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af direktøren sammen med to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-30 tilføjes Vedtægter: 1997-01-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-30 fjernes Binavne: FINANS-INFORMATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Bestyrelse: Carsten Gottschalck (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-12 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-12 fjernes Revisor: Kenny Mencke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 40, 1620 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-01 tilføjes Bestyrelse: Jacob Peder Meibom (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Binavne: FINANS-INFORMATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Direktion: Jacob Peder Meibom (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-01 tilføjes Navne: PRESSENS VIRKSOMHEDSREGISTER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Revisor: Kenny Mencke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Stiftere: Jacob Peder Meibom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)