Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Marinus Bøje | 01.04.1995 | 22.05.2009 | direktør |
Peter Dalegaard Mikkelsen | 01.04.1995 | 15.12.1997 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 01.04.1995 | 19.06.1995 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Mathiesen | 19.01.2001 | 22.05.2009 | formand |
Thomas Kristen Rask | 19.01.2001 | 30.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Næser | 15.12.1997 | 19.01.2001 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Marinus Bøje | 01.04.1995 | 22.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Peter Dalegaard Mikkelsen | 01.04.1995 | 28.09.2000 | bestyrelsesmedlem |