Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-08-20 fjernes Navne: LÅSBY BYG AF 6. SEPTEMBER 1995 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 32, 8670 Låsby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-05 fjernes Direktion: Aage Leth Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-05 fjernes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-14 tilføjes Navne: LÅSBY BYG AF 6. SEPTEMBER 1995 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-13 fjernes Navne: KM 626 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-07 tilføjes Direktion: Aage Leth Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-07 fjernes Direktion: Kurt Skovlund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive byggevirksomhed herunder køb og salg af fast ejendom og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-07 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-07 tilføjes Vedtægter: 1995-09-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 32, 8670 Låsby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Direktion: Kurt Skovlund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Navne: KM 626 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)