Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingborggade 1, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-23 fjernes Navne: BALTEC ASSOCIATES ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-08-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Revisor: Jens Arne Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 fjernes Direktion: Gunnar Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingborggade 1, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 83, 4., 1552 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-29 tilføjes Vedtægter: 1999-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-06-17 tilføjes Navne: BALTEC ASSOCIATES ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-06-16 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4122 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-06-15 tilføjes Direktion: Gunnar Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 tilføjes Revisor: Jens Arne Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 83, 4., 1552 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4122 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)