Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2017-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Søbakken 9, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-05 fjernes Direktion: Erik Agerkilde (direktion) (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-03-13 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-05 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-05 fjernes Kontaktoplysninger: ea@agerkilde.com (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-05 fjernes Legale ejere: ERMITO HOLDING ApS, B OG R HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-05 fjernes Navne: KARUP INSTALLATION ApS (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 1998-09-30 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-05 fjernes Omlægningsperiode start: 1998-07-01 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-05 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-05 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-05 fjernes Stiftere: Erik Agerkilde (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2016-11-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-02 tilføjes Kontaktoplysninger: ea@agerkilde.com (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2015-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbakken 9, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2015-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 32, 7470 Karup J (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-01-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2015-01-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-01-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2014-07-01 tilføjes Direktion: Erik Agerkilde (direktion) (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2014-07-01 fjernes Direktion: Peder Kjærlund Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Direktion: Peder Kjærlund Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Direktion: Bjarne Haugsted Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2011-09-30 tilføjes Legale ejere: ERMITO HOLDING ApS, B OG R HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2011-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2011-09-30 tilføjes Vedtægter: 2011-09-30 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2011-09-30 fjernes Bestyrelse: Minna Ruth Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-22 fjernes Revisor: Henning Christen Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-02-07)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 32, 7470 Karup J (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 32, 7470 Karup J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-02-07)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-04 tilføjes Bestyrelse: Minna Ruth Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-04 tilføjes Direktion: Bjarne Haugsted Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-04 fjernes Direktion: Erik Agerkilde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 392.000,00 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 1998-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-05)
Den 1998-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1998-09-30 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 1998-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1998-07-01 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 1995-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 32, 7470 Karup J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-09-06 tilføjes Direktion: Erik Agerkilde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 1995-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-03-13 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 1995-09-06 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-09-06 tilføjes Navne: KARUP INSTALLATION ApS (offentliggjort 2017-07-05)
Den 1995-09-06 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 1995-09-06 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 1995-09-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-01)
Den 1995-09-06 tilføjes Revisor: Henning Christen Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-06 tilføjes Stiftere: Erik Agerkilde (offentliggjort 2017-07-05)
Den 1995-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 1995-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-05)