Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bollervej 56, 9480 Løkken (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-04 fjernes Navne: ZECHEL DANMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 fjernes Stiftere: Karin Helma Ingeborg Zechel, Heribert Hugo Zechel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-21 fjernes Direktion: Heribert Hugo Zechel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bollervej 56, 9480 Løkken (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-03-18 tilføjes Direktion: Heribert Hugo Zechel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendom i Danmark. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-18 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-03-18 tilføjes Navne: ZECHEL DANMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-03-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-18 tilføjes Stiftere: Karin Helma Ingeborg Zechel, Heribert Hugo Zechel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-18 tilføjes Vedtægter: 1995-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)