Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Palle Kudsk Pedersen | 01.12.2010 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Benny Andreas Pedersen | 01.12.2009 | 01.12.2010 | adm. dir |
Leif Roland Graversen | 09.11.1998 | 23.03.2006 | direktør |
Jens Erik Graversen | 01.04.1995 | 09.11.1998 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Leif Fredborg | 18.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Palle Kudsk Pedersen | 30.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
Mads Baadsgaard Raahede | 23.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Romundstad | 01.10.2018 | 01.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Andersen | 29.09.2017 | 09.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Michael Kjær Salmansen | 18.01.2016 | 03.01.2018 | formand |
Michael Kjær Salmansen | 27.03.2012 | 17.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Kaas Kornum | 16.05.2011 | 15.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Leif Fredborg | 19.11.2008 | 17.01.2016 | formand |
Jørn Klint | 23.03.2006 | 16.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Preben Lindbjerg Mehlsen | 23.03.2006 | 18.11.2008 | formand |
Benny Andreas Pedersen | 09.11.1998 | 18.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Karen Hyldgaard Bjerregaard | 09.11.1998 | 30.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Graversen | 09.11.1998 | 23.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Leif Roland Graversen | 01.04.1995 | 23.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Jepsen | 01.04.1995 | 09.11.1998 | bestyrelsesmedlem |
Svend Aage Jensen | 01.04.1995 | 09.11.1998 | bestyrelsesmedlem |
Jens Erik Graversen | 01.04.1995 | 09.11.1998 | bestyrelsesmedlem |