Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Frank Schiolten(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 33,33 % |
Elisa Karen Schiolten(virk.: 1) Direktionen, Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Albertsen(virk.: 1) Stiftere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 20,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Elisa Karen Schiolten | ||
Peter Frank Schiolten |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mogens Drejer | 10.04.2000 | Lindeengen 22, 2740 Skovlunde |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
SOFTWORLD ATAC ApS | 18433001 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
10.01.2000 | 16,72 (km) | Røjelskær 11, 2840 Holte | Strandboulevarden 122, 2100 København Ø |
27.09.2002 | 22,15 (km) | Strandboulevarden 122, 2100 København Ø | Naverland 2, 2600 Glostrup |
30.09.2009 | 16,23 (km) | Naverland 2, 2600 Glostrup | Halls Alle 7, 1802 Frederiksberg C |
SOFTWORLD ATAC ApS. |
Sidst opdateret den 13.01.2000 og angivet som gældende fra 10.01.2000 (9018 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Softwave/Overdressed.dk/Zuzan | 27091334 |
Softwise v/Jesper Bork | 27228402 |
SOFTWORK ApS | 27514685 |
SOFTWORLD A/S | 32666396 |
SOFTWORLD ATAC ApS | 18433001 |
SOFTWORLD HOLDING ApS | 32062059 |
Softworld International A/S | 32666396 |
Softworld Kurser A/S | 32666396 |
Softworld Scandinavia A/S | 32666396 |
SoftXCell | 27134629 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Frank Schiolten(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Elisa Karen Schiolten(virk.: 1) Direktionen, Dir. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Albertsen(virk.: 1) Stiftere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 60 % | 0 % | 0 % | 20 % | 20 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mogens Drejer(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 20 | 6 | 2 |
Pct. | 22 % | 0 % | 0 % | 56 % | 17 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Frank Schiolten(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 1 | 0 | 2 |
Elisa Karen Schiolten(virk.: 1) Direktionen, Dir. | 0 | 2 | 0 | 0 |
Peter Albertsen(virk.: 1) Stiftere | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sum | 2 | 4 | 0 | 3 |
Pct. | 22 % | 44 % | 0 % | 33 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mogens Drejer(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 36 |
Pct. | 0 % | 0 % | 3 % | 97 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |