Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 fjernes Hovedbranche: Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-04 fjernes Navne: TORVETS KEBAB HOUSE OG CAFETERIA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-04 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 fjernes Revisor: FREDERIKSBORG REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 fjernes Stiftere: Rikke Mai Nissen, Ayse Bicen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-02 fjernes Direktion: Nader Mofid (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-30 tilføjes Revisor: FREDERIKSBORG REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-30 fjernes Revisor: Lone Micheelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-10 fjernes Revisor: LONE MARCUSSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-23 tilføjes Direktion: Nader Mofid (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-23 fjernes Direktion: Ahmet Bicen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-23 tilføjes Revisor: Lone Micheelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-23 tilføjes Vedtægter: 1996-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-10 fjernes Revisor: Lone Elisabeth Marcussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-03-10 tilføjes Direktion: Ahmet Bicen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-10 tilføjes Hovedbranche: Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-03-10 tilføjes Navne: TORVETS KEBAB HOUSE OG CAFETERIA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-10 tilføjes Revisor: Lone Elisabeth Marcussen, LONE MARCUSSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-10 tilføjes Stiftere: Rikke Mai Nissen, Ayse Bicen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)