Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Grundtvigsvej 19, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-05 fjernes Bestyrelse: Lars Peter Knudsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 fjernes Direktion: Jimmy Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-05 fjernes Navne: INGENIØRFIRMAET WITEQ DATA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 fjernes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 fjernes Stiftere: Lars Peter Knudsen, Jimmy Rasmussen, Jens Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grundtvigsvej 19, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Peter Knudsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Direktion: Jimmy Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg, service og rådgivningsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-01 tilføjes Navne: INGENIØRFIRMAET WITEQ DATA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Stiftere: Lars Peter Knudsen, Jimmy Rasmussen, Jens Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør og 1 bestyrelsesmedlem, 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Vedtægter: 1995-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)