Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hans Jannik Bjerrum(virk.: 18) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Flemming Bjørndal(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ole Jørgensen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mogens Unden(virk.: 13) | 15,38 % | 15,38 % | 15,38 % | 15,38 % |
Pct. | 5,26 % | 5,26 % | 5,26 % | 5,26 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Hans Jannik Bjerrum | 01.01.2007 | Jagtvej 229, 2100 København Ø |
Ole Jørgensen | 01.01.2007 | Snogegårdsvej 117, 2860 Søborg |
Mogens Unden | 16.11.2020 | Hjørringgade 6, 2100 København Ø |
Flemming Bjørndal | 20.10.2021 | Danasvej 4, 1910 Frederiksberg C |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 08.09.1995 (2042 dage). |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Hans Jannik Bjerrum(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Flemming Bjørndal(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ole Jørgensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mogens Unden(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 24 % | 0 % | 3 % | 3 % | 21 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hans Jannik Bjerrum(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 12 | 3 |
Flemming Bjørndal(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 2 | 1 |
Ole Jørgensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mogens Unden(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 4 | 4 | 6 |
Sum | 10 | 6 | 19 | 10 |
Pct. | 22 % | 13 % | 42 % | 22 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |