Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1998-11-30 fjernes Binavne: FØDA-FISK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-30 fjernes Navne: FAROE SEAFOOD DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Østhavnsvej 12-14, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-20 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-20 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-28 fjernes Bestyrelse: Heini Fosaa (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-28 fjernes Direktion: Hans Johannes a Brugv (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Bestyrelse: Høgni Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 fjernes Bestyrelse: Johan Joensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Direktion: Hans Johannes a Brugv (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 fjernes Direktion: Poul Johan Lundberg Michelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved køb og salg af fiskeprodukter og dermed beslægtet handelsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 tilføjes Vedtægter: 1997-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 fjernes Bestyrelse: Jakup Christian Mørkøre (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-18 fjernes Bestyrelse: Thomas Salicath (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-18 fjernes Direktion: Johannus Gunnar Egholm Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-05 tilføjes Navne: FAROE SEAFOOD DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-04 fjernes Navne: SLP NR. 11.011 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-03 tilføjes Bestyrelse: Thomas Salicath (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-03 fjernes Bestyrelse: Mogens Gaardboe Bertelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-03 tilføjes Direktion: Johannus Gunnar Egholm Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-03 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-03 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-03 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østhavnsvej 12-14, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Bestyrelse: Mogens Gaardboe Bertelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Binavne: FØDA-FISK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Navne: SLP NR. 11.011 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)