Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Binavne | Vedtægter | ||||
Formål | Tegningsregel | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revisor | Hovedbranche | Navne | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bibranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2014-11-11 sletter virksomheden Ejerskaber: ANPARTSSELSKABET BODØVEJ 5 HORSENS. (offentliggjort 2016-09-18)
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-07 tilføjes Bestyrelse: Morten Børsting Brokholm (formand) (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-07 fjernes Bestyrelse: Keld Nomanni (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-06 fjernes Bestyrelse: Jens Aage Jerslev (formand) (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabrikvej 7, 8260 Viby J (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabrikvej 5, 8260 Viby J (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-29 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@jmgruppen.as (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-03-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-09-18)
Den 2016-07-07 tilføjes Binavne: Aktieselskabet Bodøvej 5 Horsens (offentliggjort 2016-09-18)
Den 2016-06-30 tilføjes Vedtægter: 2016-06-30 (offentliggjort 2016-09-18)
Den 2016-03-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde og udleje fast ejendom, foretage investeringer, som efter bestyrelsens skøn er forenelige med selskabets øvrige aktiviteter, samt at eje kapitalandele eller hele kapitalen i andre selskaber, der driver udlejnings-, handels- og indu- strivirksomhed i ind- og udland, investeringsvirk- somhed eller hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør sammen med bestyrelsesformanden eller tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 tilføjes Vedtægter: 2012-12-17 (offentliggjort 2016-09-18)
Den 2012-12-17 fjernes Direktion: Tove Søndergaard Studier (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-20 tilføjes Legale ejere: Carl Frederik Studier, HOLDINGSELSKABET AF 27. MAJ 2008 ApS (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2012-03-20 fjernes Legale ejere: Carl Frederik Studier (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2012-03-20 tilføjes Reelle ejere: Carl Frederik Studier (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2011-01-01 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 fjernes Revisor: MOKIA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-12-06)
Den 2006-03-15 tilføjes Bestyrelse: Keld Nomanni (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2006-03-15 fjernes Bestyrelse: Arne Tollaksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-14 tilføjes Revisor: MOKIA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-14 fjernes Revisor: Mogens Rottbøll (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-22 tilføjes Navne: JM GRUPPEN A/S (offentliggjort 2004-07-01)
Den 2004-06-21 fjernes Navne: J. M. GRUPPEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-28 tilføjes Bestyrelse: Carl Frederik Studier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-04-28 fjernes Bestyrelse: Tove Søndergaard Studier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-01 tilføjes Bestyrelse: Tove Søndergaard Studier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-01 fjernes Bestyrelse: Carl Frederik Studier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-31 fjernes Bibranche: Overfladebehandling af metal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-28 fjernes Binavne: SCANCROM A/S, JYSK METALLISATOR A/S, J.M. TRYKLUFT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-14 tilføjes Bestyrelse: Jens Aage Jerslev (formand) (offentliggjort 2022-04-08)
Den 1999-04-14 fjernes Bestyrelse: Freddy Allan Dam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabrikvej 5, 8260 Viby J (offentliggjort 2021-09-29)
Den 1995-02-08 tilføjes Bestyrelse: Freddy Allan Dam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-02-08 tilføjes Bibranche: Overfladebehandling af metal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-02-08 tilføjes Binavne: SCANCROM A/S, JYSK METALLISATOR A/S, J.M. TRYKLUFT A/S, C.F.S. FIRMADOMICIL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-08 tilføjes Direktion: Tove Søndergaard Studier (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-08-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-08 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-12-06)
Den 1995-02-08 tilføjes Legale ejere: Christian Kannegaard Samuelsen, CHRISTIAN SAMUELSEN ApS (offentliggjort 2018-03-13)
Den 1995-02-08 fjernes Legale ejere: Christian Kannegaard Samuelsen (offentliggjort 2018-03-13)
Den 1995-02-08 tilføjes Navne: J. M. GRUPPEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-02-08 tilføjes Reelle ejere: Christian Kannegaard Samuelsen (offentliggjort 2018-03-13)
Den 1995-02-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1995-02-08 tilføjes Revisor: Mogens Rottbøll (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-08 tilføjes Stiftere: Tove Søndergaard Studier, CHRISTIAN SAMUELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)