Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Trekanten 17, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-05 fjernes Bibranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-05 fjernes Direktion: Thomas Fugl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-05 fjernes Navne: SD EJENDOMME I ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Stiftere: ADVOKATAKTIESELSKABET BJARNE L. DITLEVSEN & ERIK BERG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 tilføjes Direktion: Thomas Fugl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 fjernes Direktion: Erik Hundebøl Skousen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Bibranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2010-07-20)
Den 2010-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt at besidde fast ejendom og indgå lejeaftaler vedrørende fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Navne: SD EJENDOMME I ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-24 fjernes Navne: SH IGANGSÆTTER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2010-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Vedtægter: 2010-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Direktion: Erik Hundebøl Skousen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 fjernes Direktion: Claus Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Direktion: Claus Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 fjernes Direktion: Erik Hundebøl Skousen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2010-07-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlånsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trekanten 17, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Trekanten 17, 6500 Vojens (offentliggjort 2005-09-22)
Den 2005-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trekanten 17, 6500 Vojens (offentliggjort 2005-09-22)
Den 2005-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Trekanten 1, 6500 Vojens (offentliggjort 2000-04-14)
Den 2005-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-22 tilføjes Direktion: Erik Hundebøl Skousen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-22 fjernes Direktion: Preben Søes Skousen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-29 tilføjes Navne: SH IGANGSÆTTER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-28 fjernes Navne: SH VORDINGBORG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trekanten 1, 6500 Vojens (offentliggjort 2000-04-14)
Den 1997-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Trekanten, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-18 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-18 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 tilføjes Navne: SH VORDINGBORG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-06-08 fjernes Navne: D & B ERHVERV 3832 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-05-31 tilføjes Direktion: Preben Søes Skousen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-31 fjernes Direktion: Bjarne Leheen Ditlevsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trekanten, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-02-01 tilføjes Direktion: Bjarne Leheen Ditlevsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlånsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-02-01 tilføjes Navne: D & B ERHVERV 3832 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Stiftere: ADVOKATAKTIESELSKABET BJARNE L. DITLEVSEN & ERIK BERG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)