Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2001-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vonsildvej 207, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-20 fjernes Direktion: Rasmus Johannes Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Hovedbranche: Landbrugsmaskinstationer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-20 fjernes Navne: VONSILD MASKINSTATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-06-20 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-02-11 fjernes Revisor: Ove Juul (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-30 tilføjes Navne: VONSILD MASKINSTATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-29 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2974 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-29 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-29 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive maskinstation og entreprenørvirksomhed samt anden ifølge direktionens skøn i forbindelse dermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-21 tilføjes Vedtægter: 1995-03-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vonsildvej 207, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-02-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Hovedbranche: Landbrugsmaskinstationer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-02-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2974 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-02-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Ove Juul (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)