Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2004-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 100, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-29 fjernes Bestyrelse: Erik Damgaard Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Binavne: MIJADA DANMARK A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2004-04-29 fjernes Direktion: Henrik Thorbjørn Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-29 fjernes Navne: 7N CONSULTING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-04-29 fjernes Omlægningsperiode slut: 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Omlægningsperiode start: 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-31 tilføjes Bestyrelse: Erik Damgaard Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 fjernes Bestyrelse: Henrik Thorbjørn Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 100, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 55, 2300 København S (offentliggjort 2001-04-03)
Den 2003-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivningsvirksomhed, systemudvikling og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren samt et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-21 tilføjes Vedtægter: 2003-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-09 tilføjes Bestyrelse: Christopher Elliot Mottram (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-09 fjernes Bestyrelse: Torben Dan Vestergaard Hyllested (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-26 tilføjes Bestyrelse: Torben Dan Vestergaard Hyllested (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-26 tilføjes Direktion: Jeppe Laurids Hedaa (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-26 fjernes Direktion: Jeppe Laurids Hedaa (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-22 tilføjes Bestyrelse: Henrik Thorbjørn Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 fjernes Bestyrelse: Uffe Donslund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-07-16 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-16 fjernes Revisor: Niels Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-07 tilføjes Bestyrelse: Glenn Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 55, 2300 København S (offentliggjort 2001-04-03)
Den 1998-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 24, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-19 fjernes Bestyrelse: Glenn Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-19 fjernes Binavne: SOFTCON A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 1998-08-19 fjernes Direktion: Glenn Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 fjernes Direktion: Emil Hans Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 fjernes Bestyrelse: David Gary Charles Gunson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-03 tilføjes Navne: 7N CONSULTING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-02 fjernes Navne: MIJADA DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-18 tilføjes Navne: MIJADA DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-17 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1942 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 204.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-19 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-19 fjernes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-19 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 24, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-02-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Binavne: SOFTCON ApS, MIJADA DANMARK ApS, SOFTCON A/S, MIJADA DANMARK A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 1995-02-01 fjernes Binavne: SOFTCON ApS, MIJADA DANMARK ApS (offentliggjort 2015-10-28)
Den 1995-02-01 tilføjes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-02-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1942 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-02-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Niels Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)