Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Østergaard | 01.01.1996 | 19.09.1997 | direktion |
Annie Pia Martensen | 01.05.1995 | 25.08.1995 | adm. dir |
Gerdt Spaanheden | 10.01.1995 | 20.01.1996 | direktion |
Bianca Kruse-Paunovic | 10.01.1995 | 31.12.1995 | direktion |
Jan Østergaard | 10.01.1995 | 01.05.1995 | direktion |