Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (CVR 13469938) | NORMAL | 01.02.1995 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
AFRY Group Denmark A/S (CVR 42301256) | NORMAL | 13.04.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
AFRY Group Sweden AB | 15.12.2020 | 13.04.2021 | 100,00% | 100,00 % |
ÅF AB | 03.01.2018 | 15.12.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Gottlieb Factory ApS (CVR 25063643) | 01.07.2009 | 03.01.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Khagemann Udvikling Aps (CVR 26680476) | 01.07.2009 | 03.01.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Kristian Hagemann Hansen | 03.04.2003 | 03.01.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Jesper Angelo Gottlieb | 23.05.1995 | 03.01.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |