Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tullinsgade 25, 1618 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-17 fjernes Navne: OMNIBUS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 fjernes Revisor: STECO REVISION APS, Larsole Emil Villiam Fliisgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 fjernes Stiftere: Jørn Brandt Sørensen, Hans Christian Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-12 fjernes Direktion: Kim Lauge Helmuth Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-06-23 tilføjes Direktion: Kim Lauge Helmuth Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-23 fjernes Direktion: Jørn Brandt Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er import og eksport, fabrikation samt engros- og detailsalg af alle slags varer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Vedtægter: 1996-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-14 fjernes Direktion: Kim Lauge Helmuth Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tullinsgade 25, 1618 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-17 tilføjes Direktion: Kim Lauge Helmuth Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-17 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-17 tilføjes Navne: OMNIBUS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-17 tilføjes Revisor: STECO REVISION APS, Larsole Emil Villiam Fliisgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-17 tilføjes Stiftere: Jørn Brandt Sørensen, Hans Christian Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)